पटना। अबतक कुल 23 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। (1)श्रीकृष्ण सिंह,(2) दीप नारायण सिंह,(3) बिनोदानंद झा,(4)
के.बी.सहाय,(5) महामाया प्रसाद सिन्हा,(6) सतीश प्रसाद सिंह, (7) बी.पी.मंडल, (8) भोला पासवान शास्त्री, (9) हरिहर सिंह,(10) दरोगा प्रसाद राय,(11) कर्पूरी ठाकुर,(12) केदार पाण्डेय,(13) अब्दुल गफ्फूर,(14) जगन्नाथ मिश्रा,(15) राम सुन्दर दास,(16) चन्द्रशेखर सिह,(17) बिन्देश्वरी दुबे,(18) भागवत झा आजाद,(19) सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, (20) लालू प्रसाद यादव, (21) राबड़ी देवी, (22) नीतीश कुमार,(23) जीतन राम मांझी। सबसे अधिक पांचवीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर शानदार इतिहास रचा है। (1) नीतीश कुमार ( 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000),(2) नीतीश कुमार ( 24 नवम्बर 2005 से 20नवम्बर 2010),(3) नीतीश कुमार ( 26 नवम्बर 2010 से 20 मई 2014 ), (4) नीतीश कुमार ( 22 फरवरी 2015 से 19 नवम्बर 2015) और (5) नीतीश कुमार 20 नवम्बर 2015 से..........।
बिहार के मुख्यमंत्रियों का सफरनामा
(1)श्रीकृष्ण सिंह ( 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961),
(2)दीप
नारायण सिंह(1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961),
(3)
बिनोदानंद झा (18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963),
(4)के.बी.सहाय(2
अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967),
(5)महामाया
प्रसाद सिन्हा( 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968),
(6)सतीश
प्रसाद सिंह(28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968),
(7)
बी.पी.मंडल(1 फरवरी 1968 से 2 मार्च 1968),
(8) भोला
पासवान शास्त्री(22 मार्च 1968 से 29 जून 1968),
राष्ट्रपति
शासन( 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969),
(9) हरिहर
सिंह(26 फरवरी 1969 से 22 जून 1969),
(10) भोला
पासवान शास्त्री(22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 ),
राष्ट्रपति
शासन( 6 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970)
(11)
दरोगा प्रसाद राय( 16 फरवरी 1970 से 22 दिसम्बर 1970),
(12)कर्पूरी
ठाकुर( 22 दिसम्बर1970 से 2 जून 1971),
(13) भोला
पासवान शास्त्री( 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972),
राष्ट्रपति
शासन (9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972),
(14)
केदार पाण्डेय( 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973),
(15)
अब्दुल गफूर(2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975),
(16)जगन्नाथ
मिश्रा( 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977),
राष्ट्रपति
शासन (30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977),
(17)कर्पूरी
ठाकुर (24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979),
(18)राम
सुन्दर दास( 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980),
राष्ट्रपति
शासन( 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980),
(19)जगन्नाथ
मिश्रा( 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983),
(20)
चन्द्रशेखर सिह( 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985),
(21)बिन्देश्वरी
दुबे( 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988),
(22)भागवत
झा आजाद( 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989),
(23)सत्येन्द्र
नारायण सिन्हा (11 मार्च 1989 से 6 दिसम्बर 1989),
(24)जगन्नाथ
मिश्रा,( 6 दिसम्बर 1989 से 10 मार्च 1990),
(25) लालू
प्रसाद यादव (10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995),
राष्ट्रपति
शासन( 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995),
(26) लालू
प्रसाद यादव( 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997),
(27)
राबड़ी देवी (25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999),
राष्ट्रपति
शासन ( 11 फरवरी 1999 से 9 मार्च 1999),
(28)
राबड़ी देवी ( 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000),
(29)नीतीश
कुमार ( 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000),
(30)
राबडी देवी (11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 ),
राष्ट्रपति
शासन ( 7 मार्च 2005 से 24 नम्बर 2005),
(31)नीतीश
कुमार ( 24 नवम्बर 2005 से 20नवम्बर 2010),
(32)
नीतीश कुमार ( 26 नवम्बर 2010 से 20 मई 2014 ),
(33)जीतन
राम मांझी( 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015,
(34)नीतीश
कुमार ( 22 फरवरी 2015 से 19 नवम्बर 2015)
(35)
नीतीश कुमार (20 फरवरी 2015 से...........................)।
आलोक कुमार
मखदुमपुर
बगीचा,दीघा घाट,पटना।
No comments:
Post a Comment